KRS 0001091418
NIP6751658855
REGON38111196800000
NazwaSAGAJA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSAGAJA
Data rejestracji 29 lut 2024 (7 miesięcy temu) 29 lut 2024
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOBIERZYŃSKA, 191A, KRAKÓW, 30-382, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2200000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #86 OPIEKA ZDROWOTNA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPAWEŁ ROMAN ZYGUŁA
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ ROMAN ZYGUŁA
Beneficjent
RAFAŁ MIREK
Członek Organu Nadzoru
2024-02-29
MAŁGORZATA RÓŻAŃSKA MGLEJ
Członek Organu Nadzoru
2024-02-29
2024-05-31
MARCIN UJEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-05-31
STEVE LIEBICH
Członek Organu Nadzoru
2024-05-31
MAREK MGLEJ
Członek Organu Nadzoru
2024-02-29
2024-05-31
PAWEŁ ROMAN ZYGUŁA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
1. OSOBISTE UPRAWNIENIE DO ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TAK DŁUGO, JAK BĘDZIE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI. 2. OSOBISTE UPRAWNIENIE POLEGAJĄCE NA KONIECZNOŚCI UZYSKANIA JEGO ZGODY NA JAKĄKOLWIEK ZMIANĘ STATUTU, TAK DŁUGO, JAK BĘDZIE POSIADAŁ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO AKCJE REPREZENTUJĄCE ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 16% (SZESNAŚCIE PROCENT) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. 3. OSOBISTE UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 3 (TRZECH) CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, W TYM CZŁONKA PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, TAK DŁUGO, JAK BĘDZIE POSIADAŁ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO AKCJE REPREZENTUJĄCE ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 34% (TRZYDZIEŚCI CZTERY PROCENT) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. 4. OSOBISTE UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, TAK DŁUGO, JAK BĘDZIE POSIADAŁ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO AKCJE REPREZENTUJĄCE ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 34% (TRZYDZIEŚCI CZTERY PROCENT) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. 5. AKCJONARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO PIERWSZEŃSTWA W PRZYPADKU ZAMIARU ROZPORZĄDZENIA AKCJAMI IMIENNYMI PRZEZ INNEGO AKCJONARIUSZA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI). W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, Z TYM, ŻE PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, A CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST TYLKO DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
PAWEŁ ROMAN ZYGUŁA
Jedyny Akcjonariusz
2024-02-29
2024-05-31
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie