KRS 0000588778
NIP6762496646
REGON36309648000000
NazwaSZMARAGDOWA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSZMARAGDOWA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 lis 2015 (9 lat temu) 27 lis 2015
Data usunięcia 31 mar 2023 31 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA KASZTANOWA, 16A, KRAKÓW, 30-227, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762496646
data rejestracji 07 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHRAFAŁ MIREK
Wspólnik
2015-11-27
2018-03-06
MONIKA MAŁGORZATA KOŁODZIEJ
Wspólnik
2015-11-27
2018-03-06
KRZYSZTOF BEDNARSKI
Wspólnik
2018-03-06
2023-03-31
MAŁGORZATA MARIA STAŚKO KRĄG
Wspólnik
2018-03-06
2018-10-08
Wspólnik
2015-11-27
2023-03-31
36160965500000
KRZYSZTOF BEDNARSKI
zgłaszający - komplementariusz
KRZYSZTOF BEDNARSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF BEDNARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
KOMANDYTARIUSZ UCZESTNICZY W ZYSKU W WYSOKOŚCI 96%
UDZIAŁOWIEC KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-27
2023-03-31
36160965500000
2015-11-27
2017-03-27
UL. SZLAK, 77, KRAKÓW, 31-153, KRAKÓW, POLSKA
2017-03-27
2018-03-06
UL. LIPOWA, 3, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
2018-03-06
2019-05-15
OSIEDLE CENTRUM B, 2, KRAKÓW, 31-926, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie