KRS 0001001764
NIP8943198652
REGON52365506400000
NazwaIBC HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIBC HOLDCO
Data rejestracji 10 lis 2022 (2 lata temu) 10 lis 2022
Data usunięcia 12 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZYBOWCOWA, 31, WROCŁAW, 54-130, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMATEUSZ MAZUR
Beneficjent
TOMASZ WITOLD NIETUBYĆ
Beneficjent
KATARZYNA BARBARA HOFFMAN-ZYŚK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
Wspólnik
2022-11-10
2023-01-12
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
14620160400000
KATARZYNA BARBARA HOFFMAN ZYŚK
Wspólnik
2023-01-12
2023-01-13
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
GREEN WORLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2023-01-12
2023-10-12
160 ( STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
384978544
SYNTAXIS NEW EUROPE INVESTMENTS S.A R.L. PRYWATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)
Wspólnik
2023-01-13
2023-10-12
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
PAWEŁ PIOTR ŁAKOMY
Członek Organu Nadzoru
2023-01-13
2023-10-12
SEWERYN WACŁAW KUBICKI
Członek Organu Nadzoru
2023-01-13
2023-10-12
WOJCIECH PAWEŁ WĄTROBA
Członek Organu Nadzoru
2023-01-12
2023-01-13
MIROSŁAW PAWEŁ RAK
Członek Organu Nadzoru
2023-01-12
2023-01-13
KRYSTIAN ANTOSZ
Członek Organu Nadzoru
2023-01-12
2023-01-13
MATEUSZ MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2023-01-13
2023-10-12
MATEUSZ MAZUR
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA ŁĄCZNIE (BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO) 45,43% WSZYSTKICH AKCJI W SPÓŁCE, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH STANOWIĄCYCH 67,89% CAŁKOWITEJ LICZBY CERTYFIKATÓW GREEN WORLD FIZAN Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (RFI 1658). GREEN WORLD FIZAN JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 80% UDZIAŁÓW W IBC HOLDCO SP. ZO.O.
TOMASZ WITOLD NIETUBYĆ
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA ŁĄCZNIE (BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO) 44% WSZYSTKICH AKCJI W SPÓŁCE, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH STANOWIĄCYCH 67,89% CAŁKOWITEJ LICZBY CERTYFIKATÓW GREEN WORLD FIZAN Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (RFI 1658). GREEN WORLD FIZAN JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 80% UDZIAŁÓW W IBC HOLDCO SP. ZO.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR TOMASZ SZCZECIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-11-10
2023-01-12
KATARZYNA BARBARA HOFFMAN ZYŚK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-01-12
2023-10-12
2022-11-10
2023-10-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-11-10
2023-10-12
IBC HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-11-10
2023-10-12
UL. SZYBOWCOWA, 31, WROCŁAW, 54-130, WROCŁAW, POLSKA
2022-11-10
2023-10-12
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2023-01-12
2023-10-12
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2023-01-12
2023-10-12
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2023-01-12
2023-10-12
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2023-01-12
2023-10-12
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2023-01-12
2023-10-12
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2023-01-12
2023-10-12
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2023-01-12
2023-10-12
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie