KRS 0000957333
NIP7441809846
REGON28148736900000
NazwaAQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ
Data rejestracji 01 mar 2022 (3 lata temu) 01 mar 2022
Data usunięcia 06 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZIEMOWITA, 12, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 260000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPIOTR MAZUREK
zgłaszający - komplementariusz
PIOTR MAZUREK
Beneficjent
KRZYSZTOF STANISŁAW OLESZKIEWICZ
Beneficjent
PIOTR MAZUREK
Wspólnik
2022-03-01
2022-09-06
1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.900,- ZŁ
KRZYSZTOF STANISŁAW OLESZKIEWICZ
Wspólnik
2022-03-01
2022-09-06
599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.900,- ZŁ
PIOTR MAZUREK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WIEKSZOŚCIOWY UDZIAŁOWIEC (80%) KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ORAZ JEGO PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
KRZYSZTOF STANISŁAW OLESZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA) KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, CZŁONEK ZARZĄDU ZAŚ UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (W TYM Z PREZESEM ZARZĄDU) LUB PROKURENTEM.
PIOTR MAZUREK
PREZES ZARZĄDU
2022-03-01
2022-09-06
KRZYSZTOF STANISŁAW OLESZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-03-01
2022-09-06
2022-03-01
2022-09-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-03-01
2022-09-06
AQUA-INSTAL P. MAZUREK K. OLESZKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-03-01
2022-09-06
UL. ZIEMOWITA, 12, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA
2022-03-01
2022-09-06
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2022-03-01
2022-09-06
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2022-03-01
2022-09-06
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2022-03-01
2022-09-06
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2022-03-01
2022-09-06
4291Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
2022-03-01
2022-09-06
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2022-03-01
2022-09-06
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2022-03-01
2022-09-06
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie