KRS 0000457816
NIP7441809846
REGON28148736900000
NazwaAQUA - INSTAL P.MAZUREK K.OLESZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAQUA - INSTAL P.MAZUREK K.OLESZKIEWICZ
Data rejestracji 10 kwi 2013 (11 lat temu) 10 kwi 2013
Data usunięcia 27 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ZIEMOWITA, 12, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7441809846
data rejestracji 10 kwi 2013
status Czynny
24883100022001011343560003
BS8831 Centrala
ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 iławski POLSKA
40883100022001011343560006
BS8831 Centrala
ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 iławski POLSKA
78883100022001011343560001
BS8831 Centrala
ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 iławski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEKRZYSZTOF STANISŁAW OLESZKIEWICZ
Beneficjent
PIOTR MAZUREK
zgłaszający - komplementariusz
PIOTR MAZUREK
Beneficjent
PIOTR MAZUREK
Wspólnik
2013-04-10
2022-04-27
KRZYSZTOF STANISŁAW OLESZKIEWICZ
Wspólnik
2013-04-10
2022-04-27
KRZYSZTOF STANISŁAW OLESZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA) KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
PIOTR MAZUREK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WIEKSZOŚCIOWY UDZIAŁOWIEC (80%) KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ORAZ JEGO PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
PIOTR MAZUREK
Członek Organu Reprezentacji
2013-04-10
2022-04-27
KRZYSZTOF STANISŁAW OLESZKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2013-04-10
2022-04-27
2013-04-10
2015-08-31
LUBAWSKA, 12, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie