KRS 0000928749
NIP5482739780
REGON52027584600000
NazwaHS1 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHS1 POLSKA
Data rejestracji 25 paź 2021 (3 lata temu) 25 paź 2021
Data usunięcia 16 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKOCZOWSKA, 54, HAŻLACH, 43-419, HAŻLACH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TRNKA@HS1.CZ
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUHYNEK MARŠÁL
Beneficjent
1971-06-02
MAREK MARŠÁL
Beneficjent
1972-10-24
JIŘÍ TRNKA
reprezentant
JIŘÍ TRNKA
Beneficjent
HYDRAULIKSERVIS I S.R.O.
Wspólnik
2021-10-25
2023-02-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JIŘÍ TRNKA
Likwidator
2022-05-13
2023-02-16
HYNEK MARŠÁL
Beneficjent
40% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM HS1 POLSKA SP. Z O.O.
MAREK MARŠÁL
Beneficjent
40% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM HS1 POLSKA SP. Z O.O.
JIŘÍ TRNKA
Beneficjent
20% AKCJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM HS1 POLSKA SP. Z O.O.
PEŁNIONA FUNKCJA PREZESA ZARZĄDU HS1POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JIŘÍ TRNKA
PREZES ZARZĄDU
2021-10-25
2022-05-13
2021-10-25
2022-05-13
HS1 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie