KRS 0000901696
NIP8971892100
REGON38900803000000
NazwaLOKUM HOLDING 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOKUM HOLDING 3
Data rejestracji 21 maj 2021 (3 lata temu) 21 maj 2021
Data usunięcia 18 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAWIECKA, 1, WROCŁAW, 50-148, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7010 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMAREK JERZY KOKOT
Prokurent
2021-12-08
2023-07-06
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ OLCZYK
Prokurent
2021-12-08
2023-07-06
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ WALDEMAR DOTKUŚ
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ OLCZYK
Beneficjent
Wspólnik
2021-05-21
2024-01-18
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
02167713700000
BARTOSZ JAN KUŹNIAR
Likwidator
2023-07-06
2024-01-18
TOMASZ WALDEMAR DOTKUŚ
Likwidator
2023-07-06
2024-01-18
DARIUSZ OLCZYK
Beneficjent
DARIUSZ OLCZYK KONTROLUJE SPÓŁKĘ NASZE PASAŻE S.A. (BEZPOŚREDNIO ORAZ PRZEZ HALIT SP. Z O.O. - POPRZEDNIO HALIT SARL; WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W HALIT SP. ZO. O. JEST PAN DARIUSZ OLCZYK), KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM LOKUM DEWELOPER S.A. SPÓŁKA LOKUM DEWELOPER S.A. BEZPOŚREDNIO KONTROLUJE SPÓŁKĘ LOKUM HOLDING 3 SP. Z O.O. W LIWIDACJI (100% UDZIAŁÓW)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BARTOSZ JAN KUŹNIAR
PREZES ZARZĄDU
2021-05-21
2023-07-06
TOMASZ WALDEMAR DOTKUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-21
2021-12-08
TOMASZ WALDEMAR DOTKUŚ
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2021-12-08
2023-07-06
2021-05-21
2023-07-06
LOKUM HOLDING 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie