KRS 0000892985
NIP8551601739
REGON38857596100000
NazwaOMNIS FIDUCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOMNIS FIDUCIA
Data rejestracji 06 kwi 2021 (3 lata temu) 06 kwi 2021
Data usunięcia 20 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA MATEJKI, 34, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OMNIS.FIDUCIA.SPZOO@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIGRZEGORZ MAREK ŻOŁNIERUK
Beneficjent
MICHAŁ JAN ODORCZUK
Beneficjent
GRZEGORZ MAREK ŻOŁNIERUK
reprezentant
MICHAŁ JAN ODORCZUK
reprezentant
MICHAŁ JAN ODORCZUK
Wspólnik
2021-04-06
2021-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
GRZEGORZ MAREK ŻOŁNIERUK
Wspólnik
2021-04-06
2021-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
JASON PATTERSON
Wspólnik
2021-10-20
2024-05-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
JAMES EASTWOOD
Wspólnik
2021-10-20
2024-05-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
MAREK KRZYSZTOF OLSZAR
Prokurent
2021-10-20
2024-05-20
PROKURA ODDZIELNA
GRZEGORZ MAREK ŻOŁNIERUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ JAN ODORCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ JAN ODORCZUK
PREZES ZARZĄDU
2021-04-06
2021-10-20
GRZEGORZ MAREK ŻOŁNIERUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-06
2021-10-20
JASON PATTERSON
PREZES ZARZĄDU
2021-10-20
2024-05-20
2021-04-06
2024-05-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-04-06
2024-05-20
OMNIS FIDUCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-04-06
2024-05-20
UL. JANA MATEJKI, 34, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
2021-04-06
2024-05-20
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2021-04-06
2024-05-20
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2021-04-06
2024-05-20
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2021-04-06
2024-05-20
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2021-04-06
2024-05-20
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2021-04-06
2024-05-20
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2021-04-06
2024-05-20
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie