KRS 0000121521
NIP5480009184
REGON00124821600000
NazwaKLUB SPORTOWY "BESKID" W SKOCZOWIE
Krótka nazwaKLUB SPORTOWY "BESKID" W SKOCZOWIE
Data rejestracji 04 lip 2002 (22 lata temu) 04 lip 2002
Data usunięcia 12 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres SPORTOWA, 6, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7440Z REKLAMA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMKAZIMIERZ JÓZEF CHRAPEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2003-01-14
KAZIMIERZ SZOSTAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2003-01-14
ZBIGNIEW SZYPUŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2003-01-14
KAZIMIERZ PIOTR MAROSZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2005-11-14
STANISŁAW JANUSZ OLSZAR
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2012-04-12
STEFAN JAN CHRAPEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2005-11-14
STANISŁAW GLET
Członek Organu Nadzoru
2005-11-14
2012-04-12
EMIL HALTOF
Członek Organu Nadzoru
2005-11-14
2012-04-12
LESZEK NIEDŹWIECKI
Powiernik
2009-09-03
2012-04-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO "BESKID" W SKOCZOWIE
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI KLUBU W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB JEGO ZASTĘPCY.
TADEUSZ MALERZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-04
2003-01-14
TADEUSZ MALERZ
WICEPREZES D/S SPORTU
2003-01-14
2005-11-14
RYSZARD KRZYSZTOF KLACZAK
PREZES
2002-07-04
2003-01-14
RYSZARD KRZYSZTOF KLACZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-14
2005-11-14
RYSZARD KRZYSZTOF KLACZAK
WICEPREZES D/S SPORTU
2005-11-14
2009-01-22
EDWARD STANISŁAW MISTAL
WICEPREZES
2002-07-04
2003-01-14
PIOTR JAN DRABINA
WICEPREZES
2002-07-04
2003-01-14
JADWIGA FRANCISZKA GRACYASZ
SEKRETARZ
2002-07-04
2005-11-14
STANISŁAW JANUSZ OLSZAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-04
2003-01-14
MAREK BYLICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-04
2003-01-14
2002-07-04
2012-04-12
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
2002-07-04
2012-04-12
KLUB SPORTOWY "BESKID" W SKOCZOWIE
2002-07-04
2012-04-12
SPORTOWA, 6, SKOCZÓW, 43-430, SKOCZÓW, POLSKA
2002-07-04
2012-04-12
2751Z - ODLEWNICTWO ŻELIWA
2002-07-04
2012-04-12
2871Z - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
2002-07-04
2012-04-12
4100B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY
2002-07-04
2012-04-12
5523Z - POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2002-07-04
2012-04-12
7440Z - REKLAMA
2002-07-04
2012-04-12
9305Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-07-04
2012-04-12
9262Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie