KRS 0000886969
NIP5472223508
REGON38830617800000
NazwaCENTRUM EDUKACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Krótka nazwaCENTRUM EDUKACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Data rejestracji 03 mar 2021 (4 lata temu) 03 mar 2021
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. 1 MAJA, 22, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status CZYNNY
Dane kontaktowe
Email BIURO.CESE@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANANATALIA CIEŚLA
Beneficjent
MONIKA KRAWCZYK
Beneficjent
JUDYTA DOROTA TRĘBLA
Beneficjent
AGNIESZKA GRAŻYNA SKOWROŃSKA
Beneficjent
JUDYTA DOROTA TRĘBLA
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA GRAŻYNA SKOWROŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
MONIKA KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2021-03-03
NATALIA CIEŚLA
Członek Organu Nadzoru
2021-03-03
NATALIA CIEŚLA
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI
MONIKA KRAWCZYK
Beneficjent
RADA FUNDACJI
JUDYTA DOROTA TRĘBLA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
AGNIESZKA GRAŻYNA SKOWROŃSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM TAKŻE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH FUNDACJI, SĄ SKŁADANE JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.
JUDYTA DOROTA TRĘBLA
PREZES ZARZĄDU
2021-03-03
AGNIESZKA GRAŻYNA SKOWROŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-03
2021-06-01
AGNIESZKA GRAŻYNA SKOWROŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-06-01
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie