KRS 0000715378
NIP9372705428
REGON36931217900000
NazwaRG INVEST A. DEJEWSKA, A. MATEJKO, G. LESIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaRG INVEST A. DEJEWSKA, A. MATEJKO, G. LESIŃSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 23 sty 2018 (7 lat temu) 23 sty 2018
Data usunięcia 16 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. CHEŁMSKA, 15, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGRZEGORZ SŁAWOMIR LESIŃSKI
Wspólnik
2018-01-23
2020-12-16
KRYSTYNA MARIA MIERZWA
Wspólnik
2018-01-23
2020-04-09
ANNA KATARZYNA MATEJKO
Wspólnik
2018-12-04
2020-12-16
ANNA AGNIESZKA DEJEWSKA
Wspólnik
2020-04-09
2020-12-16
MONIKA KRAWCZYK
Prokurent
2018-01-23
2020-12-16
PROKURA ODDZIELNA
ANNA AGNIESZKA KLUKA
Beneficjent
ANNA KATARZYNA MATEJKO
zgłaszający - członek zarządu
MONIKA KRAWCZYK
zgłaszający - członek zarządu
ANNA AGNIESZKA KLUKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ WSPÓLNICY. DOPUSZCZALNE JEST RÓWNIEŻ REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZY ZBYWANIU, OBCIĄŻANIU NIERUCHOMOŚCI, PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU JAK I UDZIAŁÓW W NICH POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO WSPÓLNIKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SPÓŁKA MOŻE UDZIELIĆ PROKURY NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZY JEJ UDZIELANIU (PROKURA ODDZIELNA LUB ŁĄCZNA).
GRZEGORZ SŁAWOMIR LESIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-23
2020-12-16
KRYSTYNA MARIA MIERZWA
Członek Organu Reprezentacji
2018-01-23
2020-04-09
ANNA KATARZYNA MATEJKO
Członek Organu Reprezentacji
2018-12-04
2020-12-16
ANNA AGNIESZKA DEJEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2020-04-09
2020-12-16
2018-01-23
2018-12-04
RG INVEST K. MIERZWA I G. LESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
2018-12-04
2020-04-09
RG INVEST K. MIERZWA, A. MATEJKO I G. LESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
2020-04-09
2020-07-31
RG INVEST A. DEJEWSKA, A. MATEJKO I G. LESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie