KRS 0000884580
NIP7011021334
REGON38823628800000
NazwaSPATIUM ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPATIUM ART
Data rejestracji 18 lut 2021 (4 lata temu) 18 lut 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZĄBKOWSKA, 31, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAWITOLD ANDRZEJ JAWORSKI
Beneficjent
MAGDALENA ALEKSANDRA JAWORSKA
Beneficjent
WITOLD ANDRZEJ JAWORSKI
zgłaszający - członek zarządu
WITOLD ANDRZEJ JAWORSKI
Wspólnik
2021-02-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
RADOSŁAW LESZEK KWAŚNICKI
Wspólnik
2021-02-18
2022-03-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAGDALENA ALEKSANDRA JAWORSKA
Wspólnik
2023-10-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
WITOLD ANDRZEJ JAWORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA PREZESA ZARZĄDU
MAGDALENA ALEKSANDRA JAWORSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JESTW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
WITOLD ANDRZEJ JAWORSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-02-18
MAGDALENA ALEKSANDRA JAWORSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-10-30
2021-02-18
2023-10-30
UL. WILCZA, 46, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie