KRS 0000883956
NIP7282850580
REGON38822638000000
NazwaHATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHATA
Data rejestracji 23 lut 2021 (4 lata temu) 23 lut 2021
Data usunięcia 30 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPIOTR WIKTOR MISZTAL
Beneficjent
PIOTR WIKTOR MISZTAL
reprezentant
PIOTR WIKTOR MISZTAL
Wspólnik
2021-02-23
2021-07-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JOLANTA LUCYNA TERA
Wspólnik
2021-07-13
2024-07-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2,500 ZŁ
WIESŁAW STANISŁAW TERA
Wspólnik
2021-07-13
2024-07-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
PIOTR WIKTOR MISZTAL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR WIKTOR MISZTAL
PREZES ZARZĄDU
2021-02-23
2021-07-13
JOLANTA LUCYNA TERA
PREZES ZARZĄDU
2021-07-13
2022-11-17
ROBERT TERA
PREZES ZARZĄDU
2022-11-17
2024-07-30
2021-02-23
2021-07-13
LEŚNA POLANA B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-02-23
2021-07-13
UL. MAKSA BAUMA, 3A, ŁÓDŹ, 92-444, ŁÓDŹ, POLSKA
2021-07-13
2021-10-05
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
2021-10-05
2022-11-17
ŁÓDŹ, POLSKA
2022-11-17
2024-03-21
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 40, ŁÓDŹ, 90-135, ŁÓDŹ, POLSKA
GKm 29/23
2024-02-23
2024-03-04
9353.52 PLN
XIII 1 GNc 2362/23
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Maciej Pucko Kancelaria Komornicza nr IV w Łodzi
Km 58/24
2024-08-20
2024-09-03
42302.21 PLN
VI Nc-e 1334229/23
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Maciej Pucko Kancelaria Komornicza nr IV w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie