KRS 0000234322
NIP7282595099
REGON10004712200000
NazwaINTER CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTER CEMENT
Data rejestracji 16 maj 2005 (19 lat temu) 16 maj 2005
Data usunięcia 20 mar 2023 20 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAKSA BAUMA, 3, ŁÓDŹ, 92-444, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1222450,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282595099
data rejestracji 09 lis 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2351Z PRODUKCJA CEMENTUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPIOTR WIKTOR MISZTAL
Beneficjent
ZYGMUNT JAN MISZTAL
Beneficjent
PIOTR WIKTOR MISZTAL
zgłaszający - wspólnik spółki
PIOTR WIKTOR MISZTAL
Wspólnik
2005-05-16
2023-03-20
12.225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 611.250,00 ZŁOTYCH
RENATA MIROSŁAWA KOMPA
Wspólnik
2005-05-16
2006-02-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ZYGMUNT JAN MISZTAL
Wspólnik
2021-09-08
2023-03-20
12.224 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 611.200,00ZŁOTYCH
JAROSŁAW ANTONI PAWLIKOWSKI
Prokurent
2013-01-10
2021-09-08
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR WIKTOR MISZTAL
Prokurent
2005-05-16
2008-10-22
SAMOISTNA
PIOTR WIKTOR MISZTAL
Prokurent
2012-01-27
2013-01-10
SAMOISTNA
PIOTR WIKTOR MISZTAL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ZYGMUNT JAN MISZTAL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR WIKTOR MISZTAL
PREZES ZARZĄDU
2014-06-05
2021-09-08
ANDRZEJ ZBIGNIEW MIELEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-16
2007-02-21
RENATA MIROSŁAWA KOMPA
PREZES ZARZĄDU
2007-02-21
2008-10-22
PIOTR WIKTOR MISZTAL
PREZES ZARZĄDU
2008-10-22
2009-05-08
RENATA MIROSŁAWA KOMPA
PREZES ZARZĄDU
2009-05-08
2014-06-05
ADAM GRZEGORZ SOWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-09-08
2023-03-20
2005-05-16
2013-01-10
DOSTAWCZA, 6, ŁÓDŹ, 93-578, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-01-10
2016-01-12
DOSTAWCZA, 6, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-01-12
2021-09-08
UL. KSIĘCIA WŁADYSŁAWA OPOLCZYKA, 24, ŁÓDŹ, 92-417, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie