KRS 0000874867
NIP5732887732
REGON36826081300000
NazwaEXG CAPITAL BIS KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaEXG CAPITAL BIS KRAWCZYK
Data rejestracji 22 gru 2020 (4 lata temu) 22 gru 2020
Data usunięcia 22 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. DEKABRYSTÓW, 10, CZĘSTOCHOWA, 42-218, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHMARCIN PIOTR SOCHA JAKUBOWSKI
Wspólnik
2020-12-22
2022-07-22
MICHAŁ KRAWCZYK
Wspólnik
2020-12-22
2022-07-22
ANNA LENARCIAK KRAWCZYK
Wspólnik
2022-03-18
2022-07-22
TOMASZ MICHAŁ KOSSOWSKI
Wspólnik
2020-12-22
2022-07-22
PIOTR KRAWCZYK
Beneficjent
MICHAŁ KRAWCZYK
Beneficjent
ANNA LENARCIAK-KRAWCZYK
Beneficjent
MICHAŁ KRAWCZYK
zgłaszający - komplementariusz
MAGDALENA ROJEWSKA
Prokurent
2021-12-27
2022-07-22
SAMOISTNA
PIOTR KRAWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MICHAŁ KRAWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ANNA LENARCIAK-KRAWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI BĘDĄ UPRAWNIENI NASTĘPUJĄCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM KAŻDY Z NICH BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE: MARCIN SOCHA-JAKUBOWSKI, TOMASZ KOSSOWSKI, MICHAŁ KRAWCZYK. WYŁĄCZA SIĘ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ INNYCH WSPÓLNIKÓW NIŻ WSKAZANI POWYŻEJ.
Członek Organu Reprezentacji
2020-12-22
2021-12-27
24291181400000
MICHAŁ KRAWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2020-12-22
2022-07-22
MARCIN PIOTR SOCHA JAKUBOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2020-12-22
2022-07-22
TOMASZ MICHAŁ KOSSOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2020-12-22
2022-07-22
2020-12-22
2021-12-27
EXG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EXG CAPITAL BIS" SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie