KRS 0000869124
NIP8522668190
REGON38750267000000
NazwaJ23 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJ23
Data rejestracji 13 lis 2020 (4 lata temu) 13 lis 2020
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. PIASTÓW, 22, SZCZECIN, 71-064, SZCZECIN, POLSKA
Status W LIKWIDACJI
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Dane kontaktowe
Email MAREK@JAY23.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHMONIKA EWA ENGLICHT
reprezentant
MAREK GRZEGORZ CIEŚLA
reprezentant
BARTOSZ NORBERT LIS
Beneficjent
MONIKA EWA ENGLICHT
Beneficjent
MAREK GRZEGORZ CIEŚLA
Beneficjent
MAREK GRZEGORZ CIEŚLA
Likwidator
2022-01-28
2023-11-29
MICHAŁ WRZOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2020-11-13
BARTOSZ NORBERT LIS
Członek Organu Nadzoru
2020-11-13
DOMINIK MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-11-13
BARTOSZ NORBERT LIS
Beneficjent
UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED Z/S W SLIEMIE POSIADAJĄCEJ 90 % AKCJI J23 S.A.
MONIKA EWA ENGLICHT
Beneficjent
UPRAWNIENIE OSOBISTE WRAZ Z MARKIE CIEŚLĄ DO WSPÓLNEGO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W STATUCIE SPÓŁKI
MAREK GRZEGORZ CIEŚLA
Beneficjent
UPRAWNIENIE OSOBISTE WRAZ Z MONIKĄ ENGLICHT DO WSPÓLNEGO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W STATUCIE SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANNA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, C) W PRZYPADKI ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO I POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH, ZGODNIE Z § 8 UST. 2 STATUTU - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM W KAŻDYM WYPADKU WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 2. PISMA I OŚWIADCZENIA SKŁADANA SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE DO RĄK JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 3. SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD SPÓŁKĄ WYMAGAJĄ UCHWAŁY ZARZĄDU
MONIKA EWA ENGLICHT
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-13
2021-11-05
MAREK GRZEGORZ CIEŚLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-13
2022-01-28
2020-11-13
2022-01-28
J23 SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie