KRS 0000864671
NIP6472591454
REGON38730461600000
NazwaNOVO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWICACJI
Krótka nazwaNOVO PL W LIKWICACJI
Data rejestracji 16 paź 2020 (4 lata temu) 16 paź 2020
Data usunięcia 07 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW, 8, TURZA ŚLĄSKA, 44-351, TURZA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPETER NOVÁK
reprezentant
1982-10-05
PETER NOVÁK
Beneficjent
1982-10-05
NOVO S.R.O.
Wspólnik
2020-10-16
2022-10-07
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ
ROMAN HÁJEK
Wspólnik
2020-10-16
2022-10-07
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
ROMAN HÁJEK
Prokurent
2020-10-16
2021-11-09
PROKURA SAMOISTNA
PETER NOVÁK
Likwidator
2021-11-09
2022-10-07
1982-10-05
PETER NOVÁK
Beneficjent
JEDYNY WSPÓLNIK NOVO S.R.O Z SIEDZIBĄ NA SŁOWACJI (41999/T, ICO: 51458497), KTÓRA POSIADA 270 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE (NA ŁACZNIE 300 UDZIAŁÓW)
JEDYNY KIEROWNIK WYKONAWCZY (KONATEL) WSPÓLNIKA SPÓŁKI TJ.: NOVO S.R.O Z SIEDZIBĄ NA SŁOWACJI (41999/T, ICO: 51458497), KTÓRA TO POSIADA 270 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE (NA ŁACZNIE 300 UDZIAŁÓW)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
PETER NOVÁK
PREZES ZARZĄDU
2020-10-16
2021-11-09
1982-10-05
2020-10-16
2021-11-09
NOVO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie