KRS 0000760124
NIP9372718388
REGON38190943600000
NazwaAVADAKEDAWRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAVADAKEDAWRA
Data rejestracji 29 lis 2018 (6 lat temu) 29 lis 2018
Data usunięcia 19 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOMOROWICKA, 39, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARAFAŁ DAMIAN JOJKO
Wspólnik
2018-11-29
2019-08-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
MARCIN ANDRZEJ MAZUREK
Wspólnik
2018-11-29
2019-08-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
ROMAN HÁJEK
Wspólnik
2019-08-30
2023-01-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TEREZIA KOVÁČOVÁ
Wspólnik
2019-08-30
2023-01-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RAFAŁ DAMIAN JOJKO
PREZES ZARZĄDU
2018-11-29
2019-08-30
TEREZIA KOVÁČOVÁ
PREZES ZARZĄDU
2019-08-30
2023-01-19
2018-11-29
2023-01-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-11-29
2023-01-19
AVADAKEDAWRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-11-29
2023-01-19
UL. KOMOROWICKA, 39, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2018-11-29
2023-01-19
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2018-11-29
2023-01-19
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2018-11-29
2023-01-19
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2018-11-29
2023-01-19
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2018-11-29
2023-01-19
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2018-11-29
2023-01-19
93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie