KRS 0000857048
NIP9161351695
REGON02018250500000
NazwaGRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 wrz 2020 (4 lata temu) 01 wrz 2020
Data usunięcia 28 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 11, KUŹNICA CZESZYCKA, 56-320, KROŚNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1052Z PRODUKCJA LODÓW #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWWITOLD TOMASZ KOWALCZYK
Beneficjent
ELŻBIETA ANNA KOWALCZYK
Beneficjent
WITOLD TOMASZ KOWALCZYK
zgłaszający - członek zarządu
ELŻBIETA ANNA KOWALCZYK
zgłaszający - członek zarządu
ELŻBIETA ANNA KOWALCZYK
Wspólnik
2020-09-01
2022-01-28
WITOLD TOMASZ KOWALCZYK
Wspólnik
2020-09-01
2022-01-28
Wspólnik
2020-09-01
2022-01-28
38663717800000
MICHAŁ KOWALCZYK
Wspólnik
2021-03-18
2022-01-28
MATEUSZ KOWALCZYK
Wspólnik
2021-03-18
2022-01-28
WITOLD TOMASZ KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO W SPÓŁCE GRUPA FAMILIJNA SP. Z O.O. (CZŁONEK ZARZĄDU)
ELŻBIETA ANNA KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO W SPÓŁCE GRUPA FAMILIJNA SP. Z O.O. (CZŁONEK ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, PRZY CZYM KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2020-09-01
2022-01-28
38663717800000
2020-09-01
2022-01-28
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-09-01
2022-01-28
GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-09-01
2022-01-28
11, KUŹNICA CZESZYCKA, 56-320, KROŚNICE, POLSKA
2020-09-01
2022-01-28
1071Z - PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
2020-09-01
2022-01-28
1072Z - PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
2020-09-01
2022-01-28
1082Z - PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2020-09-01
2022-01-28
1089Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-09-01
2022-01-28
1052Z - PRODUKCJA LODÓW
2020-09-01
2022-01-28
1107Z - PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
2020-09-01
2022-01-28
1061Z - WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
2020-09-01
2022-01-28
1039Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
2020-09-01
2022-01-28
1085Z - WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
2020-09-01
2022-01-28
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie