KRS 0000844129
NIP9542815708
REGON38630257800000
NazwaSMART LFP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSMART LFP SP. Z O.O.
Data rejestracji 16 cze 2020 (4 lata temu) 16 cze 2020
Data usunięcia 04 mar 2024 04 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MASZYNOWA, 1, BŁONIE, 55-330, MIĘKINIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIETOMASZ MELZACKI
Beneficjent
ARKADIUSZ JACEK GĄTKIEWICZ
Beneficjent
XAVIER JOUVET
Beneficjent
1961-09-15
TOMASZ MELZACKI
zgłaszający - członek zarządu
BEATA KARINA ZAJDEL
zgłaszający - prokurent
SŁAWOMIR TADEUSZ KOT ZANIEWSKI
Wspólnik
2020-06-16
2022-05-12
JOANNA KALINA SWARD KOT
Wspólnik
2022-05-12
2023-08-21
SŁAWOMIR TADEUSZ KOT ZANIEWSKI
Wspólnik
2022-05-12
2023-08-21
ANTALIS SAS
Wspólnik
2023-08-21
2024-03-04
TOMASZ MELZACKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ARKADIUSZ JACEK GĄTKIEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
XAVIER JOUVET
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI).
Członek Organu Reprezentacji
2020-06-16
2023-08-21
10025958000000
SŁAWOMIR TADEUSZ KOT ZANIEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2022-05-12
2023-08-21
Członek Organu Reprezentacji
2023-08-21
2024-03-04
38650904900000
2020-06-16
2023-08-21
SMART LFP IBMT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-06-16
2023-06-30
UL. WOJSKA POLSKIEGO, 2, KATOWICE, 40-669, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie