KRS 0000842746
NIP9462697218
REGON38612290700000
NazwaEDACH INVEST J.STAROWNIK I R.KALICKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaEDACH INVEST J.STAROWNIK I R.KALICKI
Data rejestracji 25 maj 2020 (4 lata temu) 25 maj 2020
Data usunięcia 16 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ZAWIEPRZYCKA, 8J, LUBLIN, 20-228, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHJAN ALEKSANDER STAROWNIK
Beneficjent
RÓŻA STAROWNIK
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
ROBERT KALICKI
Beneficjent
RÓŻA STAROWNIK
Beneficjent
JAN ALEKSANDER STAROWNIK
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
ANDRZEJ PIOTR JURKIEWICZ
Wspólnik
2020-05-25
2020-10-22
JAN ALEKSANDER STAROWNIK
Wspólnik
2020-05-25
2022-02-16
RÓŻA WIOLETTA STAROWNIK
Wspólnik
2020-10-22
2022-02-16
ROBERT JÓZEF KALICKI
Wspólnik
2020-10-22
2022-02-16
MARCIN CHOCYK
Wspólnik
2020-10-22
2021-10-05
JAROSŁAW JAN BRYL
Prokurent
2020-05-25
2022-02-16
PROKURA SAMOISTNA
JAN ALEKSANDER STAROWNIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
WSPÓLNIK KOMANDYTARIUSZA - SPÓŁKI LS INWESTYCJE SP. Z O.O.
ROBERT KALICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
RÓŻA STAROWNIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PREZES ZARZĄDU I WSPÓLNIK KOMANDYTARIUSZA - SPÓŁKI LS INWESTYCJE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ WSPÓLNICY.
JAN ALEKSANDER STAROWNIK
Członek Organu Reprezentacji
2020-05-25
2022-02-16
ROBERT JÓZEF KALICKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-02-08
2022-02-16
Członek Organu Reprezentacji
2021-12-03
2022-02-16
38255311900000
RÓŻA WIOLETTA STAROWNIK
Członek Organu Reprezentacji
2021-02-08
2022-02-16
ANDRZEJ PIOTR JURKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2020-05-25
2020-10-22
MARCIN CHOCYK
Członek Organu Reprezentacji
2021-02-08
2021-10-05
2020-05-25
2020-10-22
EDACH J. STAROWNIK I A. JURKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
2020-10-22
2021-10-05
EDACH INVEST J.STAROWNIK I M.CHOCYK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie