KRS 0000676512
NIP7123338817
REGON36720806400000
NazwaDIAMENTOWA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDIAMENTOWA OFFICE
Data rejestracji 05 maj 2017 (7 lat temu) 05 maj 2017
Data usunięcia 21 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DIAMENTOWA, 2, LUBLIN, 20-447, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARCIN CHOCYK
Wspólnik
2017-05-05
2018-02-09
13.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650.000,00 ZŁ.
ROBERT JÓZEF KALICKI
Wspólnik
2017-05-05
2018-02-09
13.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650.000,00 ZŁ.
JAN ALEKSANDER STAROWNIK
Wspólnik
2018-02-09
2020-08-21
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 259.000,00 ZŁ
IWONA GOLUCH
Wspólnik
2018-02-09
2019-03-28
6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 325.000,00 ZŁ
MICHAŁ KAROL LENARCZYK
Wspólnik
2019-03-28
2020-08-21
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 259.000,00 ZŁ
MARCIN CHOCYK
Wspólnik
2019-07-12
2020-08-21
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 259.000,00 ZŁ
ROBERT JÓZEF KALICKI
Wspólnik
2019-07-12
2020-08-21
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 259.000,00 ZŁ
KAROL BĄK
Wspólnik
2019-03-28
2020-08-21
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 259.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-02-09
2019-07-12
13.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650.000,00 ZŁ
06144030300000
KAROL BĄK
Prokurent
2017-09-27
2020-08-21
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
MICHAŁ KAROL LENARCZYK
Prokurent
2017-09-27
2020-08-21
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
KAROL BĄK
Beneficjent
ROBERT JÓZEF KALICKI
Beneficjent
JAN ALEKSANDER STAROWNIK
Beneficjent
MARCIN CHOCYK
Beneficjent
MICHAŁ KAROL LENARCZYK
reprezentant
KAROL BĄK
reprezentant
MARCIN CHOCYK
reprezentant
MICHAŁ KAROL LENARCZYK
Beneficjent
KAROL BĄK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ROBERT JÓZEF KALICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JAN ALEKSANDER STAROWNIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARCIN CHOCYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MICHAŁ KAROL LENARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN CHOCYK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-05
2020-08-21
2017-05-05
2017-09-27
PL. OBROŃCÓW LUBLINA, 29, LUBLIN, 20-379, LUBLIN, POLSKA
2017-09-27
2019-03-28
UL. DIAMENTOWA, 4, LUBLIN, 20-447, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie