KRS 0000839155
NIP5272926636
REGON38598058900000
NazwaG.S. - CURATIVE AMBERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaG.S. - CURATIVE AMBERS
Data rejestracji 29 kwi 2020 (4 lata temu) 29 kwi 2020
Data usunięcia 25 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁYŻWY, 128, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #3213Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAGRZEGORZ JAN SERMANOWICZ
reprezentant
GRZEGORZ JAN SERMANOWICZ
Beneficjent
Wspólnik
2020-04-29
2020-06-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36658650000000
GRZEGORZ JAN SERMANOWICZ
Wspólnik
2020-06-17
2023-09-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
GRZEGORZ JAN SERMANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW ARTUR BORUCH
PREZES ZARZĄDU
2020-04-29
2020-06-17
GRZEGORZ JAN SERMANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2020-06-17
2022-06-21
2020-04-29
2020-06-17
CALANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-04-29
2020-06-17
ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie