KRS 0000018360
NIP6630007047
REGON29015783400000
Nazwa"NAPA" SERMANOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"NAPA" SERMANOWICZ
Data rejestracji 07 cze 2001 (23 lata temu) 07 cze 2001
Data usunięcia 26 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ŁYŻWY, 128, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6630007047
data rejestracji 06 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMPAWEŁ ANDRZEJ SZPOTAŃSKI
Wspólnik
2001-06-07
2012-03-21
LESZEK BERLIŃSKI
Wspólnik
2001-06-07
2004-03-10
TADEUSZ JAROSŁAW GLINKA
Wspólnik
2001-06-07
2008-05-15
GRZEGORZ JAN SERMANOWICZ
Wspólnik
2001-06-07
2019-09-26
WOJCIECH ARTUR PIĄTEK
Wspólnik
2008-05-15
2016-02-01
HANNA ZUZANNA SERMANOWICZ
Wspólnik
2016-02-01
2019-09-26
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
LESZEK BERLIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-07
2004-03-10
TADEUSZ JAROSŁAW GLINKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-07
2008-05-15
GRZEGORZ JAN SERMANOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-07
2019-09-26
PAWEŁ ANDRZEJ SZPOTAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-06-07
2012-03-21
WOJCIECH ARTUR PIĄTEK
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-15
2016-02-01
HANNA ZUZANNA SERMANOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-01
2019-09-26
2001-06-07
2004-03-10
"NAPA" SPÓŁKA JAWNA L. BERLIŃSKI, T. GLINKA, G. SERMANOWICZ, P. SZPOTAŃSKI
2004-03-10
2008-05-15
"NAPA" SPÓŁKA JAWNA T. GLINKA, G. SERMANOWICZ, P. SZPOTAŃSKI
2008-05-15
2008-05-30
"NAPA" SPÓŁKA JAWNA - GRZEGORZ SERMANOWICZ, PAWEŁ SZPOTOŃSKI, WOJCIECH PIĄTEK
2008-05-30
2012-03-21
"NAPA" SPÓŁKA JAWNA - GRZEGORZ SERMANOWICZ, PAWEŁ SZPOTAŃSKI, WOJCIECH PIĄTEK
2012-03-21
2016-02-01
"NAPA" SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ SERMANOWICZ, WOJCIECH PIĄTEK
Km 133/15
2023-05-15
2023-07-12
22121.21 PLN
VII GNc 4665/13
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Samborski Kancelaria Komornicza nr XII w Piasecznie
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie