KRS 0000822505
NIP5272916922
REGON38530035300000
NazwaREZURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREZURO
Data rejestracji 10 sty 2020 (5 lat temu) 10 sty 2020
Data usunięcia 23 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MŁYNARSKA, 48, WARSZAWA, 01-171, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7300,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMARCIN NIEWITECKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW JUREK
reprezentant
MARCIN NIEWITECKI
reprezentant
PRZEMYSŁAW JUREK
Beneficjent
PRZEMYSŁAW JUREK
Likwidator
2023-02-21
2023-10-23
MARCIN NIEWITECKI
Likwidator
2023-02-21
2023-10-23
MARCIN NIEWITECKI
Wspólnik
2020-01-10
2023-10-23
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW JUREK
Wspólnik
2020-01-10
2023-10-23
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400 ZŁOTYCH
Wspólnik
2022-05-27
2023-10-23
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁOTYCH
38397384600000
JPO INVEST S.A.R.L. (SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)
Wspólnik
2022-05-27
2023-10-23
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁOTYCH
MARCIN NIEWITECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW JUREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MARCIN NIEWITECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-10
2023-02-21
PRZEMYSŁAW JUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-10
2023-02-21
2020-01-10
2023-02-21
REZURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie