KRS 0000420749
NIP5272677268
REGON14612494400000
NazwaGODDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGODDEN
Data rejestracji 15 maj 2012 (12 lat temu) 15 maj 2012
Data usunięcia 18 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MŁYNARSKA, 48, WARSZAWA, 01-171, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272677268
data rejestracji 28 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWARTUR PIEKARCZYK
Wspólnik
2013-06-12
2020-06-18
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
INGA MARTA KOWALCZYK
Wspólnik
2017-02-24
2020-06-18
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-05-15
2012-07-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN SYLWESTER CICHOŃ
Wspólnik
2012-07-24
2013-06-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ADRIAN MARCIN GRZYMKOWSKI
Wspólnik
2012-07-24
2017-02-24
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ADRIAN MARCIN GRZYMKOWSKI
Likwidator
2019-09-30
2020-06-18
ARTUR PIEKARCZYK
Likwidator
2019-09-30
2020-06-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRZEMYSŁAW ARTUR BORUCH
PREZES ZARZĄDU
2012-05-15
2012-07-24
MARCIN SYLWESTER CICHOŃ
PREZES ZARZĄDU
2012-07-24
2013-06-12
ADRIAN MARCIN GRZYMKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-24
2013-06-12
ADRIAN MARCIN GRZYMKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-06-12
2019-09-30
ARTUR PIEKARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-12
2019-09-30
2012-05-15
2019-09-30
GODDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-15
2012-07-24
AL. JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2012-07-24
2013-03-25
ASTRONOMÓW, 3, WARSZAWA, 01-450, WARSZAWA, POLSKA
2013-03-25
2013-12-13
AL. SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
2013-12-13
2018-09-07
GÓRCZEWSKA, 216, WARSZAWA, 01-460, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie