KRS 0000813554
NIP5472215845
REGON38484677100000
NazwaKOBENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOBENE
Data rejestracji 13 lis 2019 (5 lat temu) 13 lis 2019
Data usunięcia 21 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GAZOWNICZA, 5, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 205000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@KOBENE.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1391Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1419 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4664Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCHKRZYSZTOF WŁODZIMIERZ KORZENIOWSKI
Beneficjent
MARIUSZ BENEDA
Beneficjent
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ KORZENIOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARIUSZ BENEDA
ZGŁASZAJĄCY - INNY
MARIUSZ JÓZEF BENEDA
Wspólnik
2019-11-13
2023-02-06
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ KORZENIOWSKI
Wspólnik
2019-11-13
2024-08-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
KAROLINA KORZENIOWSKA
Wspólnik
2023-02-06
2024-08-21
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ KORZENIOWSKI
Likwidator
2023-11-23
2024-08-21
KRZYSZTOF BOGUSŁAW GULIS
NADZORCA SĄDOWY
2023-04-12
2024-08-21
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ KORZENIOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ BENEDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ JÓZEF BENEDA
PREZES ZARZĄDU
2019-11-13
2023-02-06
KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ KORZENIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-13
2023-11-23
2019-11-13
2023-11-23
KOBENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie