KRS 0000811101
NIP6342969977
REGON38489547900000
NazwaGRUPA BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGRUPA BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 lis 2019 (5 lat temu) 19 lis 2019
Data usunięcia 03 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 125 A, KATOWICE, 40-157, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2652Z PRODUKCJA WAPNA #3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHROMUALD MIKOŁAJ SMOŁKA
Beneficjent
MICHAŁ MINKINA
Beneficjent
PATRYCJA SMOŁKA
Beneficjent
TOMASZ ŁUKAWSKI
Beneficjent
PATRYCJA SMOŁKA
zgłaszający - inny
ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA
Beneficjent
MACIEJ MINKINA
Beneficjent
TOMASZ ŁUKAWSKI
zgłaszający - inny
ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA
zgłaszający - inny
DARIUSZ STEFAN KORNAS
Wspólnik
2019-11-19
2020-09-23
MICHAŁ JAN MINKINA
Wspólnik
2019-11-19
2021-11-03
ROMUALD MIKOŁAJ SMOŁKA
Wspólnik
2019-11-19
2021-11-03
IGNACY DARIUSZ RUDAWIEC
Wspólnik
2019-11-19
2021-11-03
Wspólnik
2019-11-19
2021-11-03
38453972100000
MIROSŁAW JÓZEF MINKINA
Wspólnik
2019-11-19
2021-11-03
KORSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2020-09-23
2020-12-15
Wspólnik
2020-12-15
2021-11-03
38683130200000
ROMUALD MIKOŁAJ SMOŁKA
Beneficjent
akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
brak
MICHAŁ MINKINA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
PATRYCJA SMOŁKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
TOMASZ ŁUKAWSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
ROMUALD AUGUSTYN SMOŁKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MACIEJ MINKINA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ GRUPA BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PONISZOWICACH
Członek Organu Reprezentacji
2019-11-19
2021-11-03
38453972100000
2019-11-19
2019-11-29
BMB BARTON MORETTI BISSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie