KRS 0000805741
NIP5252802173
REGON38446024400000
NazwaFLYARGO TRADING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFLYARGO TRADING
Data rejestracji 26 wrz 2019 (5 lat temu) 26 wrz 2019
Data usunięcia 06 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji6,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAKUB HENRYK STOLARCZYK
Beneficjent
MAREK WOŁOS
Beneficjent
DOMINIKA MARTA ORZECHOWSKA
reprezentant
YVES MOUSSON LESTANG
Beneficjent
MICHAŁ IRENEUSZ BOBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-09-26
2020-02-20
KRZYSZTOF PIOTR WILOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-09-26
2020-05-27
SEBASTIAN FREJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-02-20
2022-12-06
RENATA ZACHARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2020-05-27
2022-12-06
YVES MOUSSON-LESTANG
Członek Organu Nadzoru
2019-09-26
2020-05-27
KATARZYNA MARIA SYPNICKA
Członek Organu Nadzoru
2020-05-27
2022-12-06
FILIP BONAWENTURA STYCZEŃ
Prokurent
2020-02-20
2021-12-06
ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOMINIKA MARTA ORZECHOWSKA
Likwidator
2021-12-06
2022-12-06
JAKUB HENRYK STOLARCZYK
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
MAREK WOŁOS
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
YVES MOUSSON LESTANG
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AEROTECH SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 30 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FLYARGO SP. Z O.O KTORA TO SPÓŁKA POSIADA 100% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JANUSZ PIOTR KAPUŚCIK
PREZES ZARZĄDU
2019-09-26
2020-05-27
MATEUSZ KOMOROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-26
2020-05-27
DOMINIKA MARTA ORZECHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-05-27
2021-12-06
2019-09-26
2021-12-06
FLYARGO TRADING SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie