KRS 0000804560
NIP9210003624
REGON00605005100000
NazwaNATURA WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNATURA WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 wrz 2019 (5 lat temu) 18 wrz 2019
Data usunięcia 15 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. LWOWSKA, 66, BEŁŻEC, 22-670, BEŁŻEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWADAM BOGDAN BISZCZANIK
Beneficjent
ALBERT KRZYSZTOF BISZCZANIK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ADAM BOGDAN BISZCZANIK
Wspólnik
2019-09-18
2021-12-15
ALBERT KRZYSZTOF BISZCZANIK
Wspólnik
2019-09-18
2021-12-15
MIROSŁAW GRZEGORZ BISZCZANIK
Wspólnik
2019-09-18
2021-12-15
SŁAWOMIR ZENON BISZCZANIK
Wspólnik
2019-09-18
2021-12-15
ELŻBIETA BARBARA BISZCZANIK
Wspólnik
2019-11-28
2021-12-15
MARZANNA MARIA BISZCZANIK
Wspólnik
2019-11-28
2021-12-15
BARBARA BISZCZANIK
Wspólnik
2019-11-28
2021-12-15
SYLWIA ELŻBIETA BISZCZANIK
Wspólnik
2019-11-28
2021-12-15
ADAM BOGDAN BISZCZANIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ): NATURA WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: PREZES ZARZĄDU ADAM BOGDAN BISZCZANIK, PROKURENCI SAMOISTNI: ALBERT KRZYSZTOF BISZCZANIK, MIROSŁAW GRZEGORZ BISZCZANIK, SŁAWOMIR ZENON BISZCZANIK.
Członek Organu Reprezentacji
2019-09-18
2021-12-15
38066638000000
2019-09-18
2021-12-15
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-09-18
2021-12-15
NATURA WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-09-18
2021-12-15
UL. LWOWSKA, 66, BEŁŻEC, 22-670, BEŁŻEC, POLSKA
2019-09-18
2021-12-15
3109Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
2019-09-18
2021-12-15
1610Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
2019-09-18
2021-12-15
1623Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
2019-09-18
2021-12-15
1624Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
2019-09-18
2021-12-15
3101Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
2019-09-18
2021-12-15
3102Z - PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
2019-09-18
2021-12-15
4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2019-09-18
2021-12-15
4334Z - MALOWANIE I SZKLENIE
2019-09-18
2021-12-15
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2019-09-18
2021-12-15
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie