KRS 0000798516
NIP8451721987
REGON51091850700000
NazwaSANITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSANITAS
Data rejestracji 30 sie 2019 (5 lat temu) 30 sie 2019
Data usunięcia 10 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 1 MAJA, 1C, POZEZDRZE, 11-610, POZEZDRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHDARIA DRAPAŁA
Beneficjent
PIOTR ŁUKASZ DRAPAŁA
Beneficjent
PIOTR ŁUKASZ DRAPAŁA
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ LESZEK DRAPAŁA
Wspólnik
2019-08-30
2020-02-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
EWA GRAŻYNA DRAPAŁA
Wspólnik
2019-08-30
2020-02-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
PIOTR ŁUKASZ DRAPAŁA
Wspólnik
2020-02-28
2021-11-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
DARIA DRAPAŁA
Wspólnik
2020-02-28
2021-11-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
DARIA DRAPAŁA
Prokurent
2019-11-15
2020-03-03
SAMOISTNA
DARIA DRAPAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR ŁUKASZ DRAPAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ LESZEK DRAPAŁA
PREZES ZARZĄDU
2019-08-30
2020-03-03
ANDRZEJ LESZEK DRAPAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-03
2020-05-13
EWA GRAŻYNA DRAPAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-08-30
2020-03-03
EWA GRAŻYNA DRAPAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-03
2020-05-13
DARIA DRAPAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-03-03
2021-11-10
PIOTR ŁUKASZ DRAPAŁA
PREZES ZARZĄDU
2020-03-03
2021-11-10
2019-08-30
2020-05-13
UL. 1 MAJA, 1C, POZEZDRZE, 11-610, POZEZDRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie