KRS 0000798347
NIP5833366288
REGON38407277200000
NazwaRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRM
Data rejestracji 07 sie 2019 (5 lat temu) 07 sie 2019
Data usunięcia 25 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZAFARNIA, 11, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4619 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUJADWIGA GRAŻYNA SEMPOLSKA
Beneficjent
RADOSŁAW SEMPOLSKI
Beneficjent
RADOSŁAW SEMPOLSKI
reprezentant
ALEKSANDRA PLUTA
Wspólnik
2019-08-07
2020-06-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 PLN
SZYMON MASŁO
Wspólnik
2019-08-07
2020-06-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 PLN
JADWIGA GRAŻYNA SEMPOLSKA
Wspólnik
2020-06-02
2024-04-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
RADOSŁAW SEMPOLSKI
Wspólnik
2020-06-02
2024-04-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
JADWIGA GRAŻYNA SEMPOLSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RADOSŁAW SEMPOLSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALEKSANDRA PLUTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-07
2020-06-02
SZYMON MASŁO
PREZES ZARZĄDU
2019-08-07
2020-06-02
RADOSŁAW SEMPOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-06-02
2024-04-25
2019-08-07
2020-06-02
NEPTUN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-08-07
2020-06-02
UL. JANA HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
Km 427/22
2023-11-10
2024-04-03
4479.28 PLN
VI Nc-e 1044924/22, VI Nc-e 1044924/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Michał Urban Kancelaria Komornicza nr XVII w Rumi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie