KRS 0000793591
NIP7010935196
REGON38382332500000
NazwaICON RE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaICON RE 7
Data rejestracji 05 lip 2019 (5 lat temu) 05 lip 2019
Data usunięcia 22 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ROZBRAT, 44A, WARSZAWA, 00-419, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAMICHAŁ BOLESŁAW KOZŁOWSKI
Beneficjent
POLINA PERŁOWSKA
Beneficjent
ADAM PAWEŁ GRYKIN
reprezentant
Wspólnik
2019-07-05
2021-09-22
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
14142972200000
ICON ESTATE S.A.R.L.
Wspólnik
2020-11-05
2021-09-22
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
EMANUEL SZYMON GRYKIN
Likwidator
2020-11-05
2021-01-20
ADAM PAWEŁ GRYKIN
Likwidator
2021-01-20
2021-09-22
MICHAŁ BOLESŁAW KOZŁOWSKI
Beneficjent
70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADA ICON REAL ESTATE S.A.R.L., W KTÓREJ 49% UDZIAŁÓW POSIADA MICHAŁ KOZŁOWSKI
POLINA PERŁOWSKA
Beneficjent
70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADA ICON REAL ESTATE S.A.R.L. W KTÓREJ 31% UDZIAŁÓW POSIADA POLINA PERŁOWSKA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EMANUEL SZYMON GRYKIN
PREZES ZARZĄDU
2019-07-05
2020-11-05
2019-07-05
2020-11-05
ICON RE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie