KRS 0000503446
NIP1070029392
REGON14716980200000
NazwaPIANO HOUSE BIURO SPRZEDAŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPIANO HOUSE BIURO SPRZEDAŻY
Data rejestracji 27 mar 2014 (10 lat temu) 27 mar 2014
Data usunięcia 17 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALUZYJNA, 33, WARSZAWA, 03-149, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070029392
data rejestracji 21 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPOLINA PERŁOWSKA
Beneficjent
MICHAŁ BOLESŁAW KOZŁOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF SZYMON PERŁOWSKI
reprezentant
EMANUEL SZYMON GRYKIN
reprezentant
BREWIS INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2014-03-27
2021-12-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-03-27
2021-12-17
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH
14091255700000
EMANUEL SZYMON GRYKIN
Likwidator
2020-09-22
2020-12-14
GINTAS BRIŽINSKAS
Likwidator
2020-12-14
2021-12-17
POLINA PERŁOWSKA
Beneficjent
31% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BREWIS INVESTMENTS LIMITED POSIADAJĄCEJ 49,5% W SPÓŁCE
MICHAŁ BOLESŁAW KOZŁOWSKI
Beneficjent
49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BREWIS INVESTMENTS LIMITED POSIADAJĄCEJ 49,5% W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF SEBASTIAN PERŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-01
2020-09-22
DEREK ALEXANDER CHRISTOPHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-27
2016-03-01
1962-12-12
EMANUEL SZYMON GRYKIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-27
2020-09-22
2014-03-27
2020-09-22
PIANO HOUSE BIURO SPRZEDAŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-27
2020-12-14
ROZBRAT, 44A, WARSZAWA, 00-419, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie