KRS 0000793517
NIP5272898354
REGON38384104000000
NazwaNORDSTAFF LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNORDSTAFF LOGISTICS
Data rejestracji 09 lip 2019 (5 lat temu) 09 lip 2019
Data usunięcia 03 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LWOWSKA, 51/4, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHMIROSLAV ŠÁRAY
Beneficjent
MIROSLAV ŠÁRAY
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2019-07-09
2019-11-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
14654601300000
SERGIY KOVBASYUK
Wspólnik
2019-11-29
2021-11-08
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
SERHII SEMENKOV
Wspólnik
2021-11-08
2023-01-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
MIROSLAV ŠÁRAY
Wspólnik
2023-01-20
2024-07-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
IRYNA IONAK
Prokurent
2019-11-29
2021-02-12
PROKURA SAMOISTNA
VASYL KASIIANCHUK
Prokurent
2019-11-29
2021-02-12
PROKURA SAMOISTNA
MIROSLAV ŠÁRAY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR TOMASZ SZCZEPANIK
PREZES ZARZĄDU
2019-07-09
2019-11-29
SERGIY KOVBASYUK
PREZES ZARZĄDU
2019-11-29
2021-02-12
SERHII SEMENKOV
PREZES ZARZĄDU
2021-02-12
2023-01-20
MIROSLAV ŠÁRAY
PREZES ZARZĄDU
2023-01-20
2024-07-03
2019-07-09
2019-11-29
BUUH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-07-09
2019-11-29
UL. PAŃSKA, 96, WARSZAWA, 00-837, WARSZAWA, POLSKA
2019-11-29
2020-04-10
UL. LWOWSKA, 51, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
0604-SEE.711.152.2023.BYPX
2023-08-29
2023-09-08
23427.74 PLN
0671-723.588034.2023
Urząd Skarbowy w Chełmie
0604-SEE.711.152.2023.BYPX
2023-08-29
2023-09-08
525390.75 PLN
0671-723.1048155.2022
Urząd Skarbowy w Chełmie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie