KRS 0000791605
NIP6793186036
REGON38367639600000
NazwaROMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROMS
Data rejestracji 19 cze 2019 (5 lat temu) 19 cze 2019
Data usunięcia 21 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CIEPŁOWNICZA, 54, KRAKÓW, 31-574, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCHŁUKASZ DREWNOWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ DREWNOWSKI
reprezentant
KAROL STANISŁAW POŁOSAK
Wspólnik
2019-06-19
2019-07-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000ZŁ
ROMS, INC.
Wspólnik
2019-07-09
2022-02-21
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ
ŁUKASZ DAWID DREWNOWSKI
Wspólnik
2020-09-17
2022-02-21
4900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245.000 ZŁ
GRZEGORZ TOMASZ SZYSZKOWSKI
Wspólnik
2020-09-17
2022-02-21
1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ
ŁUKASZ DAWID DREWNOWSKI
Likwidator
2020-11-27
2022-02-21
ŁUKASZ DREWNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
KAROL STANISŁAW POŁOSAK
PREZES ZARZĄDU
2019-06-19
2019-07-09
DOMINIK KARKOSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-19
2019-07-09
YOSUKE MAENO
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-09
2020-09-17
ŁUKASZ DREWNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-09
2020-09-17
ŁUKASZ DREWNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-09-17
2020-11-27
2019-06-19
2020-11-27
ROMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-06-19
2020-09-17
UL. WIELICKA, 28B, KRAKÓW, 30-552, KRAKÓW, POLSKA
2020-09-17
2021-01-29
UL. PODOLE, 60, KRAKÓW, 30-394, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie