KRS 0000196147
NIP5862125570
REGON19301530000000
Nazwa"POLSKIE CENTRUM EKSPEDYCYJNE"
Krótka nazwaPOLSKIE CENTRUM EKSPEDYCYJNE
Data rejestracji 23 lut 2004 (21 lat temu) 23 lut 2004
Data usunięcia 25 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres FERTNERA, 1, KRAKÓW, 31-424, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7310C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7440Z REKLAMA #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOEDWARD ZACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2007-07-19
HANNA MARIA KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2021-05-25
MARCIN MADEJ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2011-11-18
WOJCIECH FRYSZTACKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-19
2011-11-18
PRZEMYSŁAW BARTOSZ RYBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-11-18
2021-05-25
RAFAŁ WŁADYSŁAW KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2011-11-18
2021-05-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA STOWARZYSZENIE WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RAFAŁ WŁADYSŁAW KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2007-07-19
GRZEGORZ MAREK GROMADZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2007-07-19
PIOTR CHUDOBA
SKARBNIK
2004-02-23
2011-11-18
GRZEGORZ TOMASZ SZYSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-19
2009-05-11
PRZEMYSŁAW BARTOSZ RYBIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-19
2011-11-18
MAREK POŁCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-05-11
2011-11-18
WOJCIECH PIOTR FRYSZTACKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-18
2018-11-28
MICHAŁ ANDRZEJ BOLLAND
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-18
2018-11-28
WOJCIECH STANISŁAW SZAŁAJ
SKARBNIK
2011-11-18
2018-11-28
2004-02-23
2007-07-19
INŻYNIERSKA, 52, GDYNIA, 81-512, GDYNIA-ORŁOWO, POLSKA
2007-07-19
2011-11-18
PORAZIŃSKIEJ, 2B, GDYNIA, 81-593, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie