KRS 0000791576
NIP8672248041
REGON38367131200000
NazwaTARKON ME-BU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTARKON ME-BU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 cze 2019 (5 lat temu) 18 cze 2019
Data usunięcia 04 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MECHANICZNA, 5, TARNOBRZEG, 29-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email MAIL@TARKON-MEBU.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4213 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJPATRICK LODEWIJK MARIA WILLEMS
Beneficjent
PIOTR STEFAN SKOWRON
Beneficjent
PATRICK LODEWIJK MARIA WILLEMS
reprezentant
PIOTR STEFAN SKOWRON
Wspólnik
2019-06-18
2022-04-04
PATRICK LODEWIJK MARIA WILLEMS
Wspólnik
2019-06-18
2022-04-04
Wspólnik
2019-11-08
2022-04-04
38283475200000
PATRICK LODEWIJK MARIA WILLEMS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PIOTR STEFAN SKOWRON
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST "ME-BU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ SWÓJ ORGAN ZARZĄDZAJĄCY, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OKREŚLONYMI W UMOWIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I UJAWNIONYMI W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI "ME-BU" WCHODZĄ: PIOTR SKOWRON - PREZES ZARZĄDU, PATRICK WILLEMS - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2019-06-18
2019-11-08
18055005700000
Członek Organu Reprezentacji
2019-11-08
2022-04-04
38283475200000
2019-06-18
2019-11-08
TARKON FMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie