KRS 0000218750
NIP8672074807
REGON83137945300000
NazwaSPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPP
Data rejestracji 01 paź 2004 (20 lat temu) 01 paź 2004
Data usunięcia 01 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBRÓWKI, 3A, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MAIL@S-PP.EU
Dane podatkowe
NIP 8672074807
data rejestracji 26 paź 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWJANUSZ DUDEK
Beneficjent
JANUSZ DUDEK
reprezentant
PIOTR STEFAN SKOWRON
Wspólnik
2004-10-01
2016-12-09
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
PATRICK LODEWIJK MARIA WILLEMS
Wspólnik
2004-10-01
2016-12-09
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
CENARION CIRCLE TRUST LIMITED
Wspólnik
2016-12-09
2022-07-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ
EWA AGNIESZKA NOWAK
Likwidator
2021-09-20
2022-07-01
JANUSZ DUDEK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA PEŁNIĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO W FIRMIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANEGO PRAWA NIE PRZEKRACZA 50.000 ZŁ B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH
PIOTR STEFAN SKOWRON
PREZES ZARZĄDU
2004-10-01
2005-04-21
PATRICK LODEWIJK MARIA WILLEMS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-01
2005-04-21
KATARZYNA SYLWIA NOWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-21
2014-06-13
PIOTR STEFAN SKOWRON
PREZES ZARZĄDU
2014-06-13
2017-01-13
PATRICK WILLEMS
WICE PREZES ZARZĄDU
2014-06-13
2017-01-13
JANUSZ DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2017-01-13
2021-09-20
2004-10-01
2017-01-13
"WILSKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-01-13
2021-09-20
SPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie