KRS 0000783829
NIP1231436092
REGON38320054100000
NazwaMP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 kwi 2019 (5 lat temu) 25 kwi 2019
Data usunięcia 25 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPIOTR JANUSZ JUZASZEK
Beneficjent
MARCIN STASZEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN STASZEWSKI
Beneficjent
MARIUSZ TOMASZ GÓRSKI
Beneficjent
MARIUSZ GÓRSKI
Wspólnik
2019-04-25
2022-04-25
MARCIN STASZEWSKI
Wspólnik
2019-04-25
2022-04-25
MAGDALENA EWA BUGAJ JUZASZEK
Wspólnik
2019-04-25
2021-01-25
PIOTR JANUSZ JUZASZEK
Wspólnik
2019-04-25
2022-04-25
Wspólnik
2019-04-25
2022-04-25
38314292100000
PIOTR JANUSZ JUZASZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK 50% UDZIAŁÓW W MP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KOMPLEMENTARIUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
MARCIN STASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK 25% UDZIAŁÓW W MP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KOMPLEMENTARIUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
MARIUSZ TOMASZ GÓRSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK 25% UDZIAŁÓW W MP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KOMPLEMENTARIUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1 PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI) 2 SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE 3 KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE, JAKO PEŁNOMOCNIK
Członek Organu Reprezentacji
2019-04-25
2022-04-25
38314292100000
2019-04-25
2021-01-25
UL. ZIMOWA, 62 A, NOWA IWICZNA, 05-515, NOWA IWICZNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie