KRS 0000782664
NIP1231435224
REGON38314292100000
NazwaMP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMP DOM
Data rejestracji 18 kwi 2019 (5 lat temu) 18 kwi 2019
Data usunięcia 16 mar 2023 16 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPIOTR JANUSZ JUZASZEK
Likwidator
2022-05-12
2023-03-16
MARIUSZ GÓRSKI
Likwidator
2022-05-12
2023-03-16
MARCIN STASZEWSKI
Likwidator
2022-05-12
2023-03-16
PIOTR JANUSZ JUZASZEK
Beneficjent
MARIUSZ TOMASZ GÓRSKI
Beneficjent
MARCIN STASZEWSKI
Beneficjent
MARCIN STASZEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARIUSZ GÓRSKI
Wspólnik
2019-04-18
2023-03-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ.
MARCIN STASZEWSKI
Wspólnik
2019-04-18
2023-03-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ.
MAGDALENA EWA BUGAJ JUZASZEK
Wspólnik
2019-04-18
2021-02-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
PIOTR JANUSZ JUZASZEK
Wspólnik
2019-04-18
2023-03-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
PIOTR JANUSZ JUZASZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARIUSZ TOMASZ GÓRSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARCIN STASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWNIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MARIUSZ GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-18
2022-05-12
MARCIN STASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-18
2022-05-12
MAGDALENA EWA BUGAJ JUZASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-18
2021-02-16
PIOTR JANUSZ JUZASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-18
2022-05-12
2019-04-18
2022-05-12
MP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-04-18
2020-09-01
UL. ZIMOWA, 62A, NOWA IWICZNA, 05-515, NOWA IWICZNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie