KRS 0000779988
NIP7831800020
REGON38300898000000
NazwaCONFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONFORM
Data rejestracji 03 kwi 2019 (5 lat temu) 03 kwi 2019
Data usunięcia 26 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2349Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHBARTOSZ ZYGMUNT BYKOWSKI
Beneficjent
IZABELA ALICJA KOZAKIEWICZ FRAŃCZAK
Beneficjent
BARTOSZ ZYGMUNT BYKOWSKI
reprezentant
IZABELA ALICJA KOZAKIEWICZ FRAŃCZAK
reprezentant
TOMASZ WŁODARCZYK
Wspólnik
2019-04-03
2019-08-26
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 PLN
IZABELA ALICJA KOZAKIEWICZ FRAŃCZAK
Wspólnik
2019-04-03
2021-10-26
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150,00 ZŁ
BARTOSZ ZYGMUNT BYKOWSKI
Wspólnik
2019-04-03
2021-10-26
57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.850,00 ZŁ
IZABELA ALICJA KOZAKIEWICZ FRAŃCZAK
Likwidator
2020-09-30
2021-10-26
BARTOSZ ZYGMUNT BYKOWSKI
Likwidator
2020-09-30
2021-10-26
BARTOSZ ZYGMUNT BYKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IZABELA ALICJA KOZAKIEWICZ FRAŃCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IZABELA ALICJA KOZAKIEWICZ FRAŃCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-03
2020-09-30
BARTOSZ ZYGMUNT BYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-03
2020-09-30
TOMASZ WŁODARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-03
2019-08-26
2019-04-03
2020-09-30
CONFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie