KRS 0000779755
NIP5252785575
REGON38296406400000
NazwaREZYDENCJA PARKOWA GHRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaREZYDENCJA PARKOWA GHRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 mar 2019 (5 lat temu) 29 mar 2019
Data usunięcia 03 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEIRENEUSZ SYLWESTER HENDEL
Beneficjent
JANUSZ MACIEJ GAJERSKI
zgłaszający - członek zarządu
IRENEUSZ SYLWESTER HENDEL
zgłaszający - członek zarządu
JANUSZ MACIEJ GAJERSKI
Beneficjent
Wspólnik
2019-03-29
2022-10-03
36300197500000
MIROSŁAW ARKADIUSZ PANEK
Wspólnik
2020-12-23
2022-10-03
MAŁGORZATA PANEK
Wspólnik
2020-12-23
2022-10-03
IRENEUSZ SYLWESTER HENDEL
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GHRE CENTRUM SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 66,66 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
JANUSZ MACIEJ GAJERSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GHRE CENTRUM SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 66,66 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-03-29
2022-10-03
36292300000000
2019-03-29
2020-09-18
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 47/51, WARSZAWA, 00-071, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie