KRS 0000778483
NIP5732910313
REGON38290585400000
NazwaANKOS TRANSPORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANKOS TRANSPORTE
Data rejestracji 25 mar 2019 (5 lat temu) 25 mar 2019
Data usunięcia 15 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HANDLOWA, 17A, POCZESNA, 42-262, POCZESNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO.ANKOS@MAIL.RU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIANATOLIY ORLOV
Beneficjent
ANNA ORLOVA
Beneficjent
ANNA ORLOVA
reprezentant
RAJMUND CIENIEWICZ
Prokurent
2019-03-25
2022-12-15
PROKURA ODDZIELNA
ANNA ORLOVA
Likwidator
2019-08-20
2022-12-15
KONSTANTIN ZINCHENKO
Likwidator
2019-08-20
2022-12-15
ANNA ORLOVA
Wspólnik
2019-03-25
2022-12-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
KONSTANTIN ZINCHENKO
Wspólnik
2019-03-25
2022-12-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
ANATOLIY ORLOV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANNA ORLOVA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA ORLOVA
PREZES ZARZĄDU
2019-03-25
2019-08-20
KONSTANTIN ZINCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-25
2019-08-20
2019-03-25
2019-08-20
ANKOS TRANSPORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie