KRS 0000706021
NIP5732893052
REGON36884915000000
NazwaTUMO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTUMO TRANS
Data rejestracji 28 lis 2017 (7 lat temu) 28 lis 2017
Data usunięcia 04 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO.TUMOTRANS@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIDANAS TUMOSA
Wspólnik
2017-11-28
2018-08-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN
LINA TUMOSIENE
Wspólnik
2018-08-30
2019-09-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
VIKTORAS SAKALAUSKAS
Wspólnik
2019-09-25
2023-08-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
GINA BLOCKIENE
Prokurent
2019-01-21
2019-06-26
RAJMUND CIENIEWICZ
Prokurent
2017-11-28
2019-01-21
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DANAS TUMOSA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-28
2018-08-30
LINA TUMOSIENE
PREZES ZARZĄDU
2018-08-30
2019-09-25
VIKTORAS SAKALAUSKAS
PREZES ZARZĄDU
2019-09-25
2023-08-04
2017-11-28
2020-10-29
UL. KOPERNIKA, 17/19, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie