KRS 0000717175
NIP5732896518
REGON36945287400000
NazwaSMAILS-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSMAILS-TRANS
Data rejestracji 08 lut 2018 (7 lat temu) 08 lut 2018
Data usunięcia 22 mar 2024 22 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚLĄSKA, 22, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO.SMAILS.TRANS@MAIL.RU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIARTEM SOKUR
Wspólnik
2018-02-08
2024-03-22
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
ELENA SOKUR
Wspólnik
2021-07-01
2024-03-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
IRINA CIENIEWICZ
Prokurent
2018-02-08
2019-02-13
PROKURA ODDZIELNA
GINA BLOCKIENE
Prokurent
2019-02-13
2024-03-22
PROKURA SAMOISTNA
SOKUR ARTEM
Beneficjent
1983-02-12
SOKUR ARTEM
reprezentant
1983-02-12
SOKUR ARTEM
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTEM SOKUR
PREZES ZARZĄDU
2018-02-08
2024-03-22
ELENA SOKUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-01
2024-03-22
2018-02-08
2021-07-01
UL. KOPERNIKA, 17/19, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Km 2186/22
2022-11-02
2023-04-06
409.69 PLN
VI Nc-e 382476/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda Kancelaria Komornicza nr VII w Częstochowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie