KRS 0000772871
NIP7010505550
REGON36246063000000
NazwaLARGO HOUSE SAKOWICZ KRAWIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLARGO HOUSE SAKOWICZ KRAWIEC
Data rejestracji 21 lut 2019 (6 lat temu) 21 lut 2019
Data usunięcia 07 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WROCŁAWSKA, 14A, DŁUGOŁĘKA, 55-095, DŁUGOŁĘKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4120 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #55 HOTELE I RESTAURACJE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Beneficjent
MICHAŁ BERA
zgłaszający - inny
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Beneficjent
WOJCIECH WITOLD KARASZEWSKI
Beneficjent
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Wspólnik
2019-02-21
2019-04-08
ROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Wspólnik
2019-02-21
2019-04-08
ANNA IRENA MOSKWIAK KARASZEWSKA
Wspólnik
2019-02-21
2019-12-03
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Wspólnik
2019-04-08
2021-02-24
ROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Wspólnik
2019-04-08
2021-02-24
WOJCIECH WITOLD KARASZEWSKI
Wspólnik
2019-12-03
2021-06-07
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Wspólnik
2021-02-24
2021-06-07
ROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Wspólnik
2021-02-24
2021-06-07
ROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
WOJCIECH WITOLD KARASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI.
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Członek Organu Reprezentacji
2019-02-21
2019-04-08
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Członek Organu Reprezentacji
2021-02-24
2021-06-07
ROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2021-02-24
2021-06-07
ROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2019-02-21
2019-04-08
Członek Organu Reprezentacji
2019-04-08
2021-02-24
38160512700000
2019-02-21
2019-04-08
MLDOM SAKOWICZ KRAWIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-04-08
2019-05-31
LARGO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO0ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-05-31
2021-02-24
LARGO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-02-21
2019-04-08
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA
2019-04-08
2021-02-24
UL. CYPRYSOWA, 4A, KIEŁCZÓW, 55-093, KIEŁCZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie