KRS 0000574672
NIP7010505550
REGON36246063000000
NazwaMLDOM SAKOWICZ KRAWIEC KARASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMLDOM SAKOWICZ KRAWIEC KARASZEWSKI
Data rejestracji 08 wrz 2015 (9 lat temu) 08 wrz 2015
Data usunięcia 23 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010505550
data rejestracji 01 paź 2015
status Czynny
03114020040000300277667756
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Wspólnik
2015-09-08
2019-04-23
WOJCIECH WITOLD KARASZEWSKI
Wspólnik
2015-09-08
2019-02-18
ANNA IRENA MOSKWIAK KARASZEWSKA
Wspólnik
2019-02-18
2019-04-23
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Wspólnik
2015-09-08
2019-04-23
ROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Beneficjent
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Beneficjent
MICHAŁ BERA
zgłaszający - inny
WOJCIECH WITOLD KARASZEWSKI
Beneficjent
ROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
WOJCIECH WITOLD KARASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI PRAWNE, SĄDOWE I POZASĄDOWE ŁĄCZNIE Z TYMI, KTÓRE WYKRACZAJĄ POZA ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU.
MARIUSZ TOMASZ KRAWIEC
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-08
2019-04-23
ROBERT GRZEGORZ SAKOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-08
2019-04-23
WOJCIECH WITOLD KARASZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-08
2019-02-18
ANNA IRENA MOSKWIAK KARASZEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2019-02-18
2019-04-23
2015-09-08
2018-07-23
UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie