KRS 0000769271
NIP7010904391
REGON38243039700000
NazwaSIX BRIDGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIX BRIDGES
Data rejestracji 29 sty 2019 (6 lat temu) 29 sty 2019
Data usunięcia 28 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOSZYKOWA, 33, WARSZAWA, 00-533, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJACEK POPKO
Beneficjent
MICHAŁ FRYS
reprezentant
JACEK ANDRZEJ POPKO
Wspólnik
2019-01-29
2021-10-28
486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48600,00 ZŁ
BARBARA RUTKOWSKA
Wspólnik
2019-01-29
2021-10-28
291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29100,00 ZŁ
MICHAŁ FRYS
Wspólnik
2019-01-29
2021-10-28
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500,00 ZŁ
MICHAŁ FRYS
Likwidator
2020-03-11
2021-10-28
JACEK POPKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ FRYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-29
2020-03-11
MICHAŁ MACIEJ CUDNY
PREZES ZARZĄDU
2019-01-29
2020-03-11
2019-01-29
2020-03-11
SIX BRIDGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie