KRS 0000764160
NIP6340130940
REGON27057664700000
NazwaSILCO CO.LTD. MICHALIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSILCO CO.LTD. MICHALIK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 17 sty 2019 (6 lat temu) 17 sty 2019
Data usunięcia 14 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 29, KATOWICE, 40-282, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #6491Z LEASING FINANSOWYMAREK MICHALIK
Wspólnik
2019-01-17
2019-08-14
JACEK BEDNORZ
Wspólnik
2019-01-17
2019-08-14
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM CO NAJMNIEJ JEDNYM ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ MUSI BYĆ "JKK MOTO" SP. Z O.O. SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA "JKK MOTO" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH JEST NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE ZARZĄD "JKK MOTO" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH JEST TRZYOSOBOWY: JACEK KWIATKOWSKI (PREZES ZARZĄDU), JANUSZ ŻUKOWSKI (CZŁONEK ZARZĄDU), ARKADIUSZ WLEKLIŃSKI (CZŁONEK ZARZĄDU)
MAREK MICHALIK
Członek Organu Reprezentacji
2019-01-17
2019-08-14
JACEK BEDNORZ
Członek Organu Reprezentacji
2019-01-17
2019-08-14
Członek Organu Reprezentacji
2019-01-17
2019-08-14
27748679800000
2019-01-17
2019-08-14
SPÓŁKA JAWNA
2019-01-17
2019-08-14
SILCO CO.LTD. MICHALIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2019-01-17
2019-08-14
UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 29, KATOWICE, 40-282, KATOWICE, POLSKA
2019-01-17
2019-08-14
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2019-01-17
2019-08-14
7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2019-01-17
2019-08-14
731 - REKLAMA
2019-01-17
2019-08-14
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2019-01-17
2019-08-14
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2019-01-17
2019-08-14
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2019-01-17
2019-08-14
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2019-01-17
2019-08-14
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2019-01-17
2019-08-14
6491Z - LEASING FINANSOWY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie